https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1028/2021102801280_c.pdf
张先生、程先生的简历如下:
张克均
55岁,自2021年8月获委任为本公司党委委员、纪委书记。彼于1994年4月至2021年8月于申万宏源证券有限公司(含其前身申银万国证券股份有限公司)担任多个职务,主要职务包括分公司总经理、总部部门总经理、公司总经理助理,期间2020年5月至2021年8月担任申万宏源集团股份公司和申万宏源证券有限公司党委委员、纪委书记。彼于1990年4月至1994年4月于福建兴业银行厦门分行工作,先后担任分行部门经理、支行副行长职务。
张先生,于1990年4月取得国防科技大学计算器软件专业硕士研究生学位。
程龙
45岁,自2021年3月起获委任为本公司信息技术部负责人。彼于2018年9月至2021年3月担任中泰证券股份有限公司首席信息官、金融科技委员会主任、财富管理委员会副主任兼互联网金融部总经理。彼于2016年2月至2018年9月担任东兴证券股份有限公司首席信息官。彼于2010年7月至2016年2月担任中信证券股份有限公司首席架构师、信息技术总监、PMO负责人等职务。彼于2003年7月至2010年7月就职于IBMSOA中国设计中心、IBM中国研究院,担任金融市场解决方案负责人、高级研究员。
程先生,于1998年7月取得南开大学计算器科学、企业管理双学士学位,于2003年7月取得南开大学计算器科学博士学位。
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。